Timon Guggenbühl
domicilié à Luzern, de Meilen Mandats actifs: Kidesia GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Timon Guggenbühl" à jour.Vous suivez maintenant "Timon Guggenbühl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Timon Guggenbühl" à jour.Vous suivez maintenant "Timon Guggenbühl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Timon Guggenbühl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Timon Guggenbühl
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Timon Guggenbühl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Timon Guggenbühl
Numéro de publication: HR02-1005610775, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kidesia GmbH, bisher in Baar, CHE-241.840.406, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850841).
Statutenänderung:
11.11.2022.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Waldstätterstrasse 16, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung speziell für soziale Institute. Die Gesellschaft kann des weiteren im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren und überhaupt alles tun, was direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängt oder diesem dienen kann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yogeswaran, Gowthaam, von Baar, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Timon, von Meilen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 166 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004850841, Registre du commerce Zoug, (170)
Kidesia GmbH, in Baar, CHE-241.840.406, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, S.0, Publ. 2997267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Daniel, von Zug, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Timon, von Meilen, in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 166 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 159 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Yogeswaran, Gowthaam, von Baar, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2997267, Registre du commerce Zoug, (170)
Kidesia GmbH, in Zug, CHE-241.840.406, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714777).
Statutenänderung:
25.07.2016.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Am Rainbach 18, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Timon, von Meilen, in Hedingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 159 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Moos, Daniel, von Zug, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Yogeswaran, Gowthaam, von Baar, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].