Georg Guggenbühl
domicilié à Hergiswil, de Meilen Mandats actifs: SVENTA AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Georg Guggenbühl" à jour.Vous suivez maintenant "Georg Guggenbühl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Georg Guggenbühl" à jour.Vous suivez maintenant "Georg Guggenbühl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Georg Guggenbühl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Georg Guggenbühl
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Georg Guggenbühl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Georg Guggenbühl
Numéro de publication: 2549087, Registre du commerce Nidwald, (150)
SVENTA AG, in Hergiswil (NW), CHE-107.383.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2183989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Armin, von Grossdietwil, in Seeberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Georg, von Meilen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3611740, Registre du commerce Nidwald, (150)
SVENTA AG, in Hergiswil NW, CH-320.3.033.831-9, Betrieb einer internationalen Handelsfirma mit Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2006, S. 10, Publ. 3433366).
Statutenänderung:
19.10.2006. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenbühl-Colombo, Georges, von Meilen, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Georg, von Meilen, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Angehrn, Eveline, von Muolen und Amriswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Nidwald, (150)
Sventa AG, bisher in S t . G a l l e n , Betrieb einer internationalen Handelsfirma mit Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15.07.1997, S. 4994).
Gründungsstatuten:
27.01.1992.
Statutenänderung:
12.07.2000.
Firma neu:
SVENTA AG.
Sitz neu:
H e r g i s w i l N W .
Domizil neu:
Rifflispielstrasse 9, 6052 Hergiswil.
Zweck:
Betrieb einer internationalen Handelsfirma mit Produkten aller Art;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, pachten und verpachten sowie sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Hanspeter, von Oberriet SG, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Richard, von Oberriet SG, in Rorschacherberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Eveline, von Muolen und Amriswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Guggenbühl-Colombo, Georges, von Meilen, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horn];
Guggenbühl, Georg, von Meilen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Moskau (Russland), Direktor];
Bodan Treuhand AG, in Rorschach, Revisionsstelle.