Stefan Güntensperger
domicilié à Zürich, de Eschenbach (SG) Mandats actifs: Chäs + Brot Wollishofen GmbH Connecté à: Katharina Susanna Pfister Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Güntensperger" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Güntensperger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Güntensperger" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Güntensperger".
|
|
Stefan Güntensperger
domicilié à Baar, de Baar Mandats actifs: Güntensperger GmbH Connecté à: Irène Güntensperger-Baumeler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Güntensperger" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Güntensperger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Güntensperger" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Güntensperger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Güntensperger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Güntensperger
Autres commerces avec des biens divers
Autres travaux de construction
Autres commerces avec des biens divers
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Stefan Güntensperger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Güntensperger
Numéro de publication: 5982366, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäs + Brot Wollishofen GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.005-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2009, S. 34, Publ. 5407176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Stefan, von Eschenbach SG, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4044596, Registre du commerce Zoug, (170)
Güntensperger & Fernandez GmbH, in Baar, CH-170.4.003.852-5, Bau und Montage von Storen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2002, S. 11, Publ. 593638).
Statutenänderung:
18.07.2007.
Firma neu:
Güntensperger GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandez, Oscar, spanischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Stefan, von Baar, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.00];
Güntensperger-Baumeler, Irène, von Romoos und Baar, in Baar, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2288816, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäs + Brot Wollishofen GmbH (Chäs + Brot Wollishofen S.à r.l.) (Chäs + Brot Wollishofen S.a g.l.) (Chäs + Brot Wollishofen Ltd liab. Co), in Zürich, Mutschellenstrasse 197, 8038 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Import und Export von sowie Handel mit Käse, Brot, Fleisch, Delikatessen, Wein und anderen Getränken und Lebensmitteln sowie den Betrieb eines Take-Away-Geschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Güntensperger, Stefan, von Eschenbach SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Pfister, Katharina, von Wetzikon ZH, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--.