Karl Güdel
domicilié à Geroldswil, de Ursenbach Mandats actifs: Güdel & Güdel GmbH Connecté à: Paul Güdel jun. Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Güdel" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Güdel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Güdel" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Güdel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karl Güdel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karl Güdel
Facility Management
Facility Management
Personnes privées avec le nom Karl Güdel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karl Güdel
Numéro de publication: HR02-1004482775, Registre du commerce Zurich, (20)
AM Hauswart AG, in Weiningen (ZH), CHE-109.432.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, Publ. 6033176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Paul, von Ursenbach, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Güdel, Karl, von Ursenbach, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kranendonk, René Gertjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3845851, Registre du commerce Zurich, (20)
Güdel & Güdel GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-105.580.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, Publ. 5199816).
Statutenänderung:
13.10.2017.
Sitz neu:
Geroldswil.
Domizil neu:
Feldstrasse 3, 8954 Geroldswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Liegenschaftsreinigungen und Liegenschaftsunterhalt, sowie Handel mit Waren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.06.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Güdel & Güdel Pneuhaus & Auspuffservice, in Weinigen ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 380'253.12 und Passiven von CHF 123'980.35, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 236'272.77 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Karl, von Ursenbach, in Geroldswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1169849, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gasthof zur Glocke GmbH, bisher in Effingen, CH-400.4.031.610-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 1, Publ. 5009822).
Gründungsstatuten:
24.04.2009.
Statutenänderung:
30.10.2013.
Firma neu:
Trocadero Bar GmbH.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 35, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Karl, von Ursenbach, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Erika, von Läufelfingen, in Gisikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.