Alfred Güdel
domicilié à Gurzelen, de Ursenbach Mandats actifs: Fish-Point GmbH Connecté à: Stefan Bürki Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Güdel" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Güdel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Güdel" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Güdel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Güdel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Güdel
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Alfred Güdel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Güdel
Numéro de publication: 6423398, Registre du commerce Berne, (36)
Fish-Point GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.016.488-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2005, S. 4, Publ. 3094822). Gemäss Erklärung vom 28.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Stefan, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Wattenwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Güdel, Alfred, von Ursenbach, in Gurzelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: in Goldiwil (Thun)].
Numéro de publication: 4229364, Registre du commerce Berne, (36)
TIMA-Holding AG, Langenthal, in Langenthal, CH-053.3.008.389-6, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations- Finanzierungs- und Managementaufgaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.1996, S. 5453).
Statutenänderung:
27.11.2007.
Firma neu:
TIMA Holding AG.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
118 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Stammaktien) und 120 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 130 Namenaktien zu CHF 1'000.--.].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage vom 18.12.1991 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.12.1991: von Rudolf Güdel, in Rütschelen, 80 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 und 200 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 100 der 'Alfred Güdel AG', in Langenthal, sowie eine Beteiligung von DM 37'500 an der 'F + K Zahnräder GmbH', in Dreieich (D), zum Preis von insgesamt CHF 3'330'000, wofür insgesamt 130 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden. Der Differenzbetrag von CHF 3'200'000 wird in den Büchern der Gesellschaft als offene Reserve gutgeschrieben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Alfred, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güdel-Fluck, Magdalena, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Rudolf, von Ursenbach, in Solothurn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rütschelen];
Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Ruf, Dr. Peter, in Langenthal].
Numéro de publication: 2186972, Registre du commerce Berne, (36)
Fish-Point GmbH, in Thun, Feuerwerkerstrasse 46 A, 3603 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2004.
Zweck:
Handel mit Tieren aller Art, insbesondere mit Zierfischen und Reptilien. Kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, weiterveräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag vom 18.3.2004 übernimmt die Gesellschaft von Alfred Güdel, von Ursenbach, in Goldiwil (Thun), und Stefan Bürki, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Thun, deren Geschäft mit sämtlichen Aktiven von CHF 98'696.95 und Passiven von CHF 4'437.85 gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.2003 zum Preis von CHF 94'259.10 entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür die beiden voll liberierten Stammeinlagen von CHF 11'000.-- und CHF 9'000.-- ausgegeben werden;
der Sacheinleger Alfred Güdel erhält zudem eine Forderung von CHF 32'809.60 und der Sacheinleger Stefan Bürki eine Forderung von CHF 41'449.50 gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Einladungen zu den Gesellschafterversammlungen erfolgen schriftlich;
die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief.
Eingetragene Personen:
Bürki, Stefan, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Güdel, Alfred, von Ursenbach, in Goldiwil (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.