Riccardo Gubser
domicilié à Domat/Ems, de Quarten et Zürich Mandats actifs: Cudos AG, ERA IT SOLUTIONS AG Connecté à: Adrian Kohlbrenner, Christian Hecht, Roger Notter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Riccardo Gubser" à jour.Vous suivez maintenant "Riccardo Gubser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Riccardo Gubser" à jour.Vous suivez maintenant "Riccardo Gubser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Riccardo Gubser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Riccardo Gubser
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Riccardo Gubser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Riccardo Gubser
Numéro de publication: HR02-1004898692, Registre du commerce Grisons, (350)
stich-kultur gmbh, in Domat/Ems, CHE-198.706.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, S.0, Publ. 991615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Riccardo, von Zürich, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gubser, Manuel, von Zürich, in Domat/Ems, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gubser, Renato, von Zürich, in Felsberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gubser, Aldo, von Zürich, in Domat/Ems, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horvath, Henrik, ungarischer Staatsangehöriger, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Tamins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3324893, Registre du commerce Zurich, (20)
M&F Engineering AG, in Weiningen ZH, CHE-100.618.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1778885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Riccardo, von Zürich, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
'REVISION' Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: 'REVISION' Aktiengesellschaft (CH-020.3.921.468-8)].
Numéro de publication: 3200711, Registre du commerce Zoug, (170)
Dreibünden Immo AG, bisher in Domat/Ems, CHE-202.069.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056317).
Statutenänderung:
10.11.2016.
Firma neu:
D and G Pro Energy AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(D and G Pro Energy Ltd).
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Höfnerstrasse 12, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf, Vermittlung von und Handeln mit Waren und Rohstoffen, insbesondere mit Öl- und Gasprodukten im In- und Ausland, Kauf und Verkauf von Edelmetallen, Verwaltung physischer Edelmetallen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Aldo, von Zürich, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser, Riccardo, von Zürich, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Doris Martha, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Heinz, von Buchs (AG), in Wil (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todorov, Anton, bulgarischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.