Thomas Gsponer
domicilié à Brig, de Embd Mandats actifs: Blumen Le Ballon GmbH Connecté à: Manon Gsponer-Ebbers Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Gsponer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Gsponer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Gsponer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Gsponer".
|
|
Thomas Gsponer
domicilié à Münsingen, de Stalden (VS) Mandats actifs: STADL Partners GmbH Connecté à: Catherine Minnig Gsponer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Gsponer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Gsponer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Gsponer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Gsponer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Gsponer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Gsponer
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Thomas Gsponer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Gsponer
Numéro de publication: HR01-1006109648, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung für betreutes Wohnen St. Josef, in Leuk, CHE-409.140.419, St. Josef-Allee 40, 3952 Susten, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.07.2024.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt den Zweck, betreutes Wohnen durch die Erstellung oder Miete von entsprechender Infrastruktur zu ermöglichen. Sie kann hierfür Kooperationen abschliessen oder Aufträge an Dritte erteilen. Die Stiftung ist gemäss ihrer Zweckbestimmung im Kanton Wallis tätig. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und strebt keinen Gewinn an. Die Stiftung kann insb. mit anderen Organisationen kooperieren und/oder diese unterstützen. Sie kann andere juristische Personen errichten und betreiben oder mit ihnen fusionieren, wenn es der Zweck erlaubt.
Eingetragene Personen:
Gsponer, Dr. Thomas Karl, von Visp, in Visp, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin;
Constantin, Eva-Marie, von Salgesch und Ayent, in Sierre, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Venetz, Christian Stefan, von Stalden (VS), in Stalden (VS), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
TRAG Treuhand und Revisions AG (CHE-115.292.562), in Naters, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005677579, Registre du commerce Berne, (36)
Patronale Personalfürsorgestiftung der AGRAPI, in Bern, CHE-109.789.759, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsponer, Thomas, von Visp und Raron, in Visp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Thomas, von Diemtigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Burkhardt, Christian, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005542506, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie (pvgi), in Bern, CHE-109.477.751, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402054).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie (pvgi) in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht BBSA vom 13.05.2022 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschi, Seraina Patrizia, von Kestenholz, in Wabern (Köniz), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischer, Paul, von Stetten (AG), in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gsponer, Thomas Karl, von Visp, in Visp, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Roger, von Galgenen, in Schönenbuch, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Troxler-Di Mitri, Tatiana, von Rothenburg, in Hitzkirch, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyler, Alfred, von Steffisburg, in Steffisburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.