Christoph Gschwind
domicilié à Basel, de Hofstetten-Flüh Mandats actifs: Gschwind Architekten AG Connecté à: Catherine Gschwind Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Gschwind" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Gschwind".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Gschwind" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Gschwind".
|
|
Christoph Gschwind
domicilié à Therwil, de Therwil Mandats actifs: Emil Vögelin AG Connecté à: Dominik Vögelin, Stefan Vögelin, Fabian Locher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Gschwind" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Gschwind".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Gschwind" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Gschwind".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Gschwind
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Gschwind
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Christoph Gschwind
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Gschwind
Numéro de publication: 4047539, Registre du commerce Argovie, (400)
Fürsorgestiftung der Emil Vögelin AG, in Kaiseraugst, CHE-109.736.378, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1811201).
Name neu:
Fürsorgestiftung der Emil Vögelin AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.11.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögelin, Hans Peter, von Riehen, in Olsberg, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gschwind, Christoph, von Therwil, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Locher, Fabian, von Oberegg, in Reinach (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögelin, Stefan, von Riehen, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1811201, Registre du commerce Argovie, (400)
Fürsorgestiftung der Emil Vögelin AG, in Kaiseraugst, CHE-109.736.378, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, Publ. 6532204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzreiter, Uwe Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hauingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-101.392.967), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balance Audit AG (CHE-116.237.614), in Basel, Revisionsstelle;
Gschwind, Christoph, von Therwil, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4496296, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gschwind Architekten AG, in Basel, CH-270.3.014.091-9, Austr. 37, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gschwind, Christoph, von Hofstetten-Flüh, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Catherine, von Basel und Oberwil BL, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.