Fabio Gruosso
domicilié à Turbenthal, de Italie Mandats actifs: FG Group Swiss GmbH, Bovino Trade GmbH et plus Connecté à: Zdenek Hicl, Pavel Brusalinschi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabio Gruosso" à jour.Vous suivez maintenant "Fabio Gruosso".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabio Gruosso" à jour.Vous suivez maintenant "Fabio Gruosso".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabio Gruosso
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabio Gruosso
Construction de bâtiments
Autres commerces avec des biens divers
Services fiduciaires
Construction de bâtiments
Autres commerces avec des biens divers
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Fabio Gruosso
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabio Gruosso
Numéro de publication: HR02-1006108951, Registre du commerce Zurich, (20)
ZMBC Immobilienmanagement GmbH, in Zürich, CHE-415.916.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006045966, Registre du commerce Zurich, (20)
Restyling House Swiss GmbH, in Zell (ZH), CHE-330.728.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452278).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Firma neu:
FG Group Swiss GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Generalunternehmung, insbesondere Kauf, Verkauf, Vermittlung, Überbauung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften auf eigene oder fremde Rechnung sowie den Handel, Transport und Verkauf von Waren aller Art, vor allem Baumaterialien, im In- und Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Architekturdienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Planung Beratung, Projektmanagement und Projektentwicklung sowie die Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talamoni, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Premosello-Chiovenda (IT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mozzanini, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Premosello-Chiovenda (IT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1006029870, Registre du commerce Zurich, (20)
ZMBC Immobilienmanagement GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-415.916.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958263).
Firma neu:
ZMBC Immobilienmanagement GmbH. Mit Verfügung vom 29.04.2024 hat das Bezirksgericht Zürich sein Urteil vom 04.01.2024, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 04.01.2024 hat das Bezirksgericht Zürich die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Iserlohn (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.