Christoph Grünig
domicilié à Basel, de Burgistein Mandats actifs: Verein Kinderhuus Kolibri in Liquidation Connecté à: Sunniva Frei, Claudia Oetterli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Grünig" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Grünig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Grünig" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Grünig".
|
|
Christoph Grünig
domicilié à Winterthur, de Burgistein Mandats actifs: Genossenschaft Wohnsinn Connecté à: Christine Nünlist Haciveliogullari, Matthias Tobler, Valérie Waibel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Grünig" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Grünig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Grünig" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Grünig".
|
|
Christoph Grünig
domicilié à Seeberg, de Burgistein Mandats actifs: Scania Schweiz AG Connecté à: Curdin Baselgia, Aleksandar Bozic, Evelyne Wacker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Grünig" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Grünig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Grünig" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Grünig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Grünig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Grünig
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce et réparation des automobiles et motos
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Christoph Grünig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Grünig
Numéro de publication: HR02-1005919724, Registre du commerce Zurich, (20)
Scania Schweiz AG, in Kloten, CHE-105.749.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Christoph, von Burgistein, in Seeberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005454892, Registre du commerce Zurich, (20)
Praxis Punkt GmbH, in Winterthur, CHE-424.143.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, S.0, Publ. 6858468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Christoph Rudolf, von Burgistein, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig-Fritschi, Katja, von Burgistein, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005061039, Registre du commerce Zoug, (170)
PRS Prime Re Holding AG, in Cham, CHE-101.393.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013721).
Firma neu:
PRS Prime Re Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PRS Prime Re Holding SA en liquidation) (PRS Prime Re Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
130'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 130'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Christoph, von Burgistein, in Oberdiessbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räder, Berndt, von Unterägeri, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Landtwing, Leo Armin, von Zug, in Unterägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift.