Alfredo Gruarin
domicilié à Capolago, de Italie Mandats actifs: Riello SA, Société pour les Investissements Julek SA et plus Connecté à: Lisa Anne Bongiovi, Michael Daniel Kovsky, Joseph Eusebio Gutierrez Garcia et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfredo Gruarin" à jour.Vous suivez maintenant "Alfredo Gruarin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfredo Gruarin" à jour.Vous suivez maintenant "Alfredo Gruarin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfredo Gruarin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfredo Gruarin
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Autres travaux de construction
Services fiduciaires
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Autres travaux de construction
Services fiduciaires
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Alfredo Gruarin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfredo Gruarin
Numéro de publication: 4038043, Registre du commerce Zoug, (170)
M3 Fuel Stop AG, in Zug, CHE-410.286.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khezri, Daniel Bijan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2506493, Registre du commerce Zoug, (170)
M3 Fuel Stop AG (M3 Fuel Stop SA) (M3 Fuel Stop Ltd.), in Zug, CHE-410.286.484, c/o KCRI (Khezri Capital Research International) AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2015.
Zweck:
Halten und Entwicklung, Kauf, Verkauf und Lizenzierung aller Immaterialgüterrechte in Bezug auf den Betrieb von 'fast-track Wellness';
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Khezri, Daniel Bijan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1300039, Registre du commerce Zoug, (170)
BIOMEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH CONSULTING SERVICES AG, in Zug, CHE-113.747.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 33, Publ. 5075228).
Firma neu:
BIOMEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH CONSULTING SERVICES AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA, Via alla Campagna 2A, 6900 Lugano.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrini, Gardo, von Comano, in Carabietta, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Liquidator, mit Einzelunterschrift.