Dr. Marco Grossi
domicilié à Minusio, de Bellinzona Mandats actifs: Fondazione Majid, PMC Private Medical Center Locarno SA Connecté à: Ludovica Margot Bernaschina, Amirreza Zobeiri, Guglielmina Montano et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Marco Grossi" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Marco Grossi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Marco Grossi" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Marco Grossi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Grossi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Grossi
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Marco Grossi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Grossi
Numéro de publication: HR02-1005860031, Registre du commerce Zoug, (170)
Eternyze AG, in Zug, CHE-262.343.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766159).
Firma neu:
Eternyze AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eternyze Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossi, Marco Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carluccio, Matteo Massimo, von Basel, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stoyanov, Alexander, Grossi, Marco Carlo, oder Stockinger, Geza Magor Frederic Michael;
Stockinger, Geza Magor Frederic Michael, von Murten, in Staufen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Stephan René, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005128347, Registre du commerce Zoug, (170)
Tokentrust AG, in Zug, CHE-262.343.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoyanov, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Grossi, Marco Carlo, oder Arnet, Stephan René];
Arnet, Stephan René, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Grossi, Marco Carlo, oder Stoyanov, Alexander];
Grossi, Marco Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Arnet, Stephan René, oder Stoyanov, Alexander];
Dettwiler, Philipp Emanuel, von Reigoldswil, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Melliger, Sibylle, Stoyanov, Alexander, Arnet, Stephan René oder Grossi, Marco Carlo;
Matriciani, Valerio Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Melliger, Sibylle, Stoyanov, Alexander, Arnet, Stephan René oder Grossi, Marco Carlo;
Melliger, Sibylle, von Buttwil, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004834827, Registre du commerce Zoug, (170)
Tokentrust AG, in Zug, CHE-262.343.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829351).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossi, Marco Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Arnet, Stephan René, oder Stoyanov, Alexander [bisher: in Sissach].