Sabine Grollimund
domicilié à Bubikon, de Muttenz Mandats actifs: DT Druck-Team AG Connecté à: Marco Juan Bräm, Pascal Carlos Schwarz, Andreas Wolfensberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sabine Grollimund" à jour.Vous suivez maintenant "Sabine Grollimund".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sabine Grollimund" à jour.Vous suivez maintenant "Sabine Grollimund".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sabine Grollimund
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sabine Grollimund
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Sabine Grollimund
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sabine Grollimund
Numéro de publication: HR02-1005769934, Registre du commerce Zurich, (20)
DT Druck-Team AG, in Wetzikon (ZH), CHE-106.309.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528714).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindt, Julian Benjamin, von Küsnacht (ZH), in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Pascal Carlos, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Hans, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bräm, Marco Juan, von Schlieren, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grollimund, Sabine, von Muttenz, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004615554, Registre du commerce Zurich, (20)
Alinéa AG, in Oetwil am See, CHE-106.478.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grollimund, Sabine, von Muttenz, in Bubikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2029503, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'434 vom 25.02.2015Alinéa AG, in Wetzikon ZH, CHE-106.478.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2015801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grollimund, Sabine, von Muttenz, in Bubikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [nicht: Grolimund, Sabine]. .