Philipp Grogg
domicilié à Kappel, de Wangen bei Olten Mandats actifs: Hubeli Treuhand GmbH, Grogg Baumanagement GmbH Connecté à: Nadja Schranz, Sabrina Belke, Fabian Philippe Tobler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Grogg" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Grogg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Grogg" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Grogg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philipp Grogg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philipp Grogg
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Philipp Grogg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philipp Grogg
Numéro de publication: HR02-1005943932, Registre du commerce Soleure, (241)
Hubeli Treuhand GmbH, in Olten, CHE-236.028.497, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker-Wilhelm, Désirée, von Safenwil, in Walterswil (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg-Hubeli, Mara, von Effingen, in Kappel (SO), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hägendorf];
Grogg, Philipp, von Wangen bei Olten, in Kappel (SO), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Hägendorf];
Schranz, Nadja, von Gersau, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2592269, Registre du commerce Soleure, (241)
Grogg Intérieur GmbH, in Hägendorf, CHE-110.637.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, Publ. 4785698).
Firma neu:
Grogg Intérieur GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Grogg Baumanagement GmbH, Rotsangelstrasse 6, 4616 Kappel SO. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Philipp, von Langenthal, in Hägendorf, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Grogg, Peter, von Langenthal, in Wangen bei Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1530965, Registre du commerce Soleure, (241)
Hubeli Treuhand GmbH, in Olten, CHE-236.028.497, Ringstrasse 26, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2014.
Zweck:
Betrieb einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung direkt oder indirekt beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, ferner Liegenschaften, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die Adresse der im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter. Mit Erklärung vom 23.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hubeli, Mara, von Effingen, in Hägendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grogg, Philipp, von Wangen bei Olten, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.