Marcelle Grogg
domicilié à Dietikon, de Thunstetten Mandats actifs: Ätna Treuhand GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcelle Grogg" à jour.Vous suivez maintenant "Marcelle Grogg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcelle Grogg" à jour.Vous suivez maintenant "Marcelle Grogg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcelle Grogg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcelle Grogg
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Marcelle Grogg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcelle Grogg
Numéro de publication: HR02-1005026968, Registre du commerce Argovie, (400)
Ätna Treuhand GmbH, in Muhen, CHE-113.298.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4108379).
Statutenänderung:
10.11.2020.
Sitz neu:
Killwangen.
Domizil neu:
Poststrasse 1, 8956 Killwangen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Marcelle, von Thunstetten, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Nürensdorf].
Numéro de publication: HR02-1004704367, Registre du commerce Argovie, (400)
USCI GmbH, in Safenwil, CHE-114.812.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grogg, Marcelle, von Thunstetten, in Safenwil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2816643, Registre du commerce Argovie, (400)
Ätna GmbH, in Safenwil, CHE-113.298.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, Publ. 4856620).
Statutenänderung:
12.04.2016.
Firma neu:
Ätna Treuhand GmbH.
Domizil neu:
Löwenrain 12, 5745 Safenwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Marcelle, von Thunstetten, in Nürensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Walterswil (SO)].