Walter Gröbli
domicilié à Berg, de Uzwil Mandats actifs: mountronic ag Connecté à: Timo Kevin Gröbli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Gröbli" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Gröbli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Gröbli" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Gröbli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Gröbli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Gröbli
Fabrication de composants électroniques
Fabrication de composants électroniques
Personnes privées avec le nom Walter Gröbli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Gröbli
Numéro de publication: 6460910, Registre du commerce Thurgovie, (440)
mountronic ag, in Berg TG, CH-440.3.022.366-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 20, Publ. 5174942). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rössing, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eurevio AG, in Herisau (CH-300.3.015.608-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröbli, Walter, von Uzwil, in Berg TG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Numéro de publication: 4018946, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Tec-Sem AG, in Tägerwilen, CH-440.4.015.492-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen und Geräten, insbesondere von Automationssystemen für die Halbleiterindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 13, Publ. 3986538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodbury, Robert W. jun., amerikanischer Staatsangehöriger, in Upton (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maelzer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröbli, Walter, von Uzwil, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Gustav A., von Solothurn, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Federici, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Berg TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 3325756, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Tec-Sem AG, in Tägerwilen, CH-440.4.015.492-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen und Geräten, insbesondere von Automationssystemen für die Halbleiterindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2005, S. 11, Publ. 3096556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federici, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Berg TG, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gröbli, Walter, von Uzwil, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].