Daniel Robert Grob
domicilié à Bonstetten, de Winterthur et Lengnau (AG) Mandats actifs: Amasus Investment AG, Genossenschaft Solarenergie Lengnau et plus Connecté à: Urs Alois Bigger, Giuseppe Messuti, Patrick Schiesser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Robert Grob" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Robert Grob".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Robert Grob" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Robert Grob".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Robert Grob
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Robert Grob
Gestion de fonds
Production et approvisionnement en électricité
Exploitation des bibliothèques et musées
Gestion de fonds
Production et approvisionnement en électricité
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Daniel Robert Grob
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Robert Grob
Numéro de publication: 2387203, Registre du commerce Zurich, (20)
GHP Arbitrium AG, in Zürich, CHE-106.369.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beier, Hans Peter, von Untersiggenthal, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, André, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artemisio, Giovanni, von Stäfa, in Eggenwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfründer, Rolf, von Märstetten, in Weggis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wydler, Peter, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Daniel, von Winterthur, in Lengnau AG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2055999, Registre du commerce Zurich, (20)
Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553785).
Statutenänderung:
10.03.2015.
Domizil neu:
Freigutstrasse 27, 8002 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grob, Daniel Robert, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numéro de publication: 1694665, Registre du commerce Zurich, (20)
GHP Arbitrium Immobilien AG, in Zürich, CHE-112.431.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 25, Publ. 5309608).
Firma neu:
GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bankrevisions- und Treuhand AG].