Reto Grimm
domicilié à Mettmenstetten, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Grimm GmbH, Mettmenstetten Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Grimm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Grimm".
|
|
Reto Grimm
domicilié à Uster, de Hombrechtikon Mandats actifs: Grimm + Kreutzer GmbH Connecté à: Tim Kreutzer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Grimm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Grimm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Reto Grimm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Reto Grimm
Commerce d’accessoires automobiles
Autres travaux de construction
Commerce d’accessoires automobiles
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Reto Grimm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Reto Grimm
Numéro de publication: HR02-1005927637, Registre du commerce Soleure, (241)
Grico Group AG, in Welschenrohr-Gänsbrunnen, CHE-101.807.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763902). [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Reto Paul, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HTO Treuhand AG (CHE-107.086.865), in Olten, Revisionsstelle;
Rohrmann, Dietmar, von Oberbuchsiten, in Oberbuchsiten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005763902, Registre du commerce Soleure, (241)
Grico Group AG, in Welschenrohr-Gänsbrunnen, CHE-101.807.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005705301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riechsteiner, Rolf, von Dagmersellen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, David, von Welschenrohr, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm, Gabriele, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Wölflinswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Rolf, von Wolfwil, in Neuendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gedon, Fiona, von Rüfenach, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, André, von Neckertal, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Reto Paul, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005668886, Registre du commerce Zurich, (20)
Häusermann Automobile AG, in Zürich, CHE-105.976.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Reto, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menegazzi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.