Walter Greter
domicilié à Römerswil LU, de Greppen et Römerswil LU Mandats actifs: Walter Greter Holzbau Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Greter" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Greter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Greter" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Greter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Greter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Greter
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Walter Greter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Greter
Numéro de publication: HR02-1005737622, Registre du commerce Lucerne, (100)
Twister Interactive AG, in Horw, CHE-104.009.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greter, Walter, von Römerswil und Greppen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6893268, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wireless Interactive Media AG, in Horw, CH-100.3.028.587-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 11, Publ. 5786450).
Firma neu:
Wireless Interactive Media AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.10.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaessen, Marc Anne, niederländischer Staatsangehöriger, in Venlo (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greter, Walter, von Römerswil und Greppen, in Kriens, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürpf, Markus, von Appenzell, in Grenchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4900762, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wireless Interactive Media AG, in Luzern, CH-100.3.028.587-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 11, Publ. 4033320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienholz-Longo, Consiglia, von Brienz BE, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Walter Greter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greter, Walter, von Römerswil und Greppen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Consiglia Kienholz-Longo];
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern].