Samuel Granges
domicilié à Chêne-Bougeries, de Genève Mandats actifs: La Soucoupe Bar Sàrl Connecté à: Vincent Breza, Alexandre Schild Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Samuel Granges" à jour.Vous suivez maintenant "Samuel Granges".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Samuel Granges" à jour.Vous suivez maintenant "Samuel Granges".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Samuel Granges
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Samuel Granges
Exploiter des bars
Exploiter des bars
Personnes privées avec le nom Samuel Granges
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Samuel Granges
Numéro de publication: HR02-1005678354, Registre du commerce Valais, (621)
AgriGroupe Sàrl, à Martigny, CHE-159.927.905, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066272).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Granges, Samuel, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Taramarcaz, Julien, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cavalera, Christine, de Rohrbach, à Vétroz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004875466, Registre du commerce Valais, (621)
vs.fruits sa, à Charrat, CHE-112.884.890, société anonyme (No. FOSC 184 du 24.09.2019, Publ. 1004722981).
Nouvelle adresse:
Rue de l'Indivis 15, 1906 Charrat.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Granges, Samuel, de Fully, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux sauf avec Michel Granges.
Inscription ou modification de personne(s):
Granges Volery, Céline, de Fully, à Châtel-Saint-Denis, administratrice, avec signature collective à deux sauf avec Michel Granges.
Numéro de publication: HR01-1004779829, Registre du commerce Valais, (621)
AgriGroupe Sàrl, à Charrat, CHE-159.927.905, Rue de l'Indivis 15, 1906 Charrat, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.11.2019.
But:
toute activité visant la promotion et le soutien à l'agriculture, avec pour objectif une plus-value pour les différents acteurs de la filières agricole (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 25.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Cavalera, Christine, de Rohrbach, à Vétroz, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Granges, Samuel, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Taramarcaz, Julien, de Fully, à Fully, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.