Daniel Rolf Graf
domicilié à Holderbank SO, de Gränichen Mandats actifs: Nachbur AG Connecté à: Hans-Jürg Renk, Gabriela Carmen Graf, Axel Gerhard Förster Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Rolf Graf" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Rolf Graf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Rolf Graf" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Rolf Graf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Rolf Graf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Rolf Graf
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Daniel Rolf Graf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Rolf Graf
Numéro de publication: 1113271, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohlfahrtsstiftung der Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.012-5, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250028).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1113265, Registre du commerce Soleure, (241)
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.015-6, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673812).
Name neu:
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbüchle, Christian, von Homburg, in Derendingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heutschi, Heinz, von Balsthal, in Balsthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Daniel, von Lauwil, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7072202, Registre du commerce Soleure, (241)
Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.3.000.018-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, S. 0, Publ. 6625072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Walter R., von Gränichen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel Rolf, von Gränichen, in Holderbank SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Graf, Gabriela Carmen, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Konrad, von Sumiswald, in Wynigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.