Leo Good
domicilié à Mels, de Mels Mandats actifs: Good Maschinencenter AG Connecté à: Markus Good, Gabriela Hilbi, Hansjörg Gabathuler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leo Good" à jour.Vous suivez maintenant "Leo Good".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leo Good" à jour.Vous suivez maintenant "Leo Good".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Leo Good
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Leo Good
Réparation et installation de machines et d’équipements
Réparation et installation de machines et d’équipements
Personnes privées avec le nom Leo Good
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Leo Good
Numéro de publication: HR02-1005017099, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Good Maschinencenter AG, in Mels, CHE-113.971.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2008, S.13, Publ. 4628448).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Markus, von Mels, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gabathuler, Hansjörg, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Leo, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Hilbi, Gabriela, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5638586, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
L. Good AG, in Muttenz, CH-280.3.914.625-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 22.01.1997, S. 452).
Firma neu:
L. Good AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.05.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Hans Müller Treuhand, Schalbergstrasse 97, 4153 Reinach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär Treuhand GmbH Ramlinsburg, in Ramlinsburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Leo, von Mels, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Good-Grilc, Drgica, von Mels, in Muttenz, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Hans Müller Treuhand, in Reinach BL (CH-280.1.913.357-1), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4628448, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LV-Maschinencenter Mels AG, in Mels, CH-320.3.062.335-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 12, Publ. 4244456).
Statutenänderung:
21.08.2008.
Firma neu:
Good Maschinencenter AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Peter, von Schübelbach, in Niederwil SG (Oberbüren), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammer, Richard, von Zuzwil SG, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grize, Vincent, von Villars-Burquin, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Leo, von Mels, in Mels, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Good, Markus, von Mels, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hilbi, Gabriela, von Mels, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.