Christian Gnägi
domicilié à Herzogenbuchsee, de Bellmund Mandats actifs: weg-punkt Gnägi Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gnägi" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gnägi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gnägi" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gnägi".
|
|
Christian Gnägi
domicilié à Ipsach, de Ipsach Mandats actifs: Immo Quellmatt AG Ipsach Connecté à: Werner Gnägi, Roman Nellen, Ruth Jayet-Gnägi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gnägi" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gnägi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gnägi" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gnägi".
|
|
Christian Gnägi
domicilié à Meilen, de Schwadernau Mandats actifs: LINXX AG in Liquidation, LD. PARRA VELASQUEZ Connecté à: Françoise Alix Clemes, Leidy Dahiana Parra Velasquez Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gnägi" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gnägi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gnägi" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gnägi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Gnägi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Gnägi
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des centres d’appel
Commerce des vêtements
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des centres d’appel
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Christian Gnägi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Gnägi
Numéro de publication: HR02-1006119177, Registre du commerce Berne, (36)
Immo Quellmatt AG Ipsach, in Ipsach, CHE-109.573.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, S.0, Publ. 2422055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnägi Nellen, Verena, von Ipsach und Naters, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Christian, von Ipsach, in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnägi, Werner, von Ipsach, in Dotzigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nellen, Roman, von Naters, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005965353, Registre du commerce Zurich, (20)
LINXX AG, in Küsnacht (ZH), CHE-436.384.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697277).
Firma neu:
LINXX AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Christian, von Schwadernau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005697277, Registre du commerce Zurich, (20)
LINXX AG, in Küsnacht (ZH), CHE-436.384.846, Bühlstrasse 49, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vertrieb und Verkauf von Service Produkten (inbound/outbound) sowie das Erbringen von Beratungs- und Dienstleistungen im selbigen Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alix Clemes, Françoise, französische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnägi, Christian, von Schwadernau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.