Heinz Glanzmann
domicilié à Altishofen, de Altishofen Mandats actifs: Schlagzeug Shop Glanzmann AG Connecté à: Josef Martin Glanzmann, Maria Magdalena Bertha gen. Madlen Glanzmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Glanzmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Glanzmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Glanzmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Glanzmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Glanzmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Glanzmann
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Heinz Glanzmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Glanzmann
Numéro de publication: HR02-1005478453, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Schalunen, in Fraubrunnen, CHE-101.503.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, S.0, Publ. 2308635).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Schalunen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Urs Mühlemann, Aefligenstrasse 15, 3314 Schalunen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.04.2022 aufgelöst. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Heinz, von Hasle bei Burgdorf, in Fraubrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Beat, von Seeberg, in Schalunen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günter, Hermann, von Thörigen, in Bätterkinden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strahm, Willi, von Linden (BE), in Bätterkinden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Hans Rudolf, von Rapperswil (BE), in Bätterkinden, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schalunen (Fraubrunnen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glanzmann, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Schalunen (Fraubrunnen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minger, Ruedi Stephan, von Fraubrunnen, in Schalunen (Fraubrunnen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käsermann, Fritz, von Bätterkinden, in Utzenstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Urs, von Seeberg, in Schalunen (Fraubrunnen), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3082052, Registre du commerce Lucerne, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 8, publizierten TB-Eintrags Nr. 5283 vom 13.10.2005. Schlagzeug Shop Glanzmann AG, in Altishofen, CH-100.3.785.703-2, Handel und Produktion sowie Vermietung und Reparatur von Musikinstrumenten und deren Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 8, Publ. 3066556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Heinz, von Altishofen, in Altishofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied];
Glanzmann, Josef Martin, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident].
Numéro de publication: 3066556, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schlagzeug Shop Glanzmann AG, in Altishofen, CH-100.3.785.703-2, Chilchstrasse 8, 6246 Altishofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.10.2005.
Zweck:
Handel und Produktion sowie Vermietung und Reparatur von Musikinstrumenten und deren Zubehör;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 06.10.2005 und Bilanz per 30.06.2005 übernimmt die Gesellschaft von Josef Glanzmann, von Altishofen, in Altishofen, seine Einzelfirma Schlagzeug-Shop Sepp Glanzmann, in Altishofen (CH-100.1.001.205-3), mit sämtlichen Aktiven (inklusive WIR-Konto CHF 707.05) sowie das Grundstück Nr. 618, GB Altishofen, deren Wert zusammen CHF 1'496'985.90 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 955'662.70 zum Gesamtpreise von CHF 541'323.20, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 341'323.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Glanzmann, Josef Martin, von Altishofen, in Altishofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Maria Magdalena Bertha genannt Madlen, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Heinz, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Truvag Revisions AG, in Sursee, Revisionsstelle.