Luigi Giordano
domicilié à Wollerau, de Affoltern am Albis Mandats actifs: Calendo Gebrüder AG, Elektro-Planungsbüro Connecté à: Eduardo Calendo, Massimo E. Calendo Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Giordano" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Giordano".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Giordano" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Giordano".
|
|
Luigi Giordano
domicilié à Wettingen, de Italie Mandats actifs: LG Finanzberatungen, Giordano Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Giordano" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Giordano".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luigi Giordano" à jour.Vous suivez maintenant "Luigi Giordano".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Luigi Giordano
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Luigi Giordano
BranchCode_n/a
Services pour les banques et instituts de crédit
BranchCode_n/a
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Luigi Giordano
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Luigi Giordano
Numéro de publication: HR02-1004651056, Registre du commerce Lucerne, (100)
GL International Transporte GmbH, in Grosswangen, CHE-113.863.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, S.0, Publ. 1975119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giordano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Berikon, in Grosswangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004651057, Registre du commerce Lucerne, (100)
GL Transport GmbH, in Grosswangen, CHE-108.673.551, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, S.0, Publ. 2215513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giordano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Berikon, in Grosswangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1975119, Registre du commerce Lucerne, (100)
A. Kocher Grenchen GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-113.863.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928853).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Firma neu:
GL International Transporte GmbH.
Sitz neu:
Grosswangen.
Domizil neu:
Klausenmatt 1, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Transporte und Umzüge in der Schweiz und im Ausland;
Ausführung von Autoreparaturen, Autorecycling, Carrosserie- und Spenglerarbeiten an Fahrzeugen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Andrea, von Worben, in Leuzigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giordano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.