Christian Gersbach
domicilié à Möhlin, de Wallbach Mandats actifs: Eulenhof lewiwo Genossenschaft Connecté à: Sabina Burazerovic, Marco Buchmüller, Maité Klockenbring et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gersbach" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gersbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gersbach" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gersbach".
|
|
Christian Gersbach
domicilié à Zürich, de Aarau et Wallbach Mandats actifs: NIKE (Switzerland) GmbH in Liquidation, A.T. Kearney (International) AG et plus Connecté à: Rosanne Johanna Stevens, Adnan Karaca, Gisela Hämmerling et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gersbach" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gersbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Gersbach" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Gersbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Gersbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Gersbach
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services de publicité
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce avec machines
Office de notaire et avocat
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services de publicité
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce avec machines
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Christian Gersbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Gersbach
Numéro de publication: HR02-1005719912, Registre du commerce Zurich, (20)
NIKE (Switzerland) GmbH, in Zürich, CHE-106.089.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449698).
Firma neu:
NIKE (Switzerland) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meijer, Milou, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gersbach, Christian, von Wallbach, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005036096, Registre du commerce Argovie, (400)
Eulenhof lewiwo Genossenschaft, in Möhlin, CHE-245.048.458, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, S.0, Publ. 1699905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Christian, von Sumiswald, in Brittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Maja, von Sumiswald und Zürich, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klockenbring, Maité, von Altstätten, in Möhlin, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gersbach, Christian, von Wallbach, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallbach];
Buchmüller, Marco, von Brittnau, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burazerovic, Sabina, von Schöftland, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2770393, Registre du commerce Zurich, (20)
NIKE (Switzerland) GmbH, in Rümlang, CHE-106.089.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Erlach, Dr. Rudolf, von Bern, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sechterberger, Marijke Leonoor, niederländische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL)];
Gersbach, Christian, von Wallbach, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.