Dr. Stephan Gerosa
domicilié à Läufelfingen, de Chiasso Mandats actifs: Stiftung für Hausarztmedizin Connecté à: Andreas Zeller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Stephan Gerosa" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Stephan Gerosa".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Stephan Gerosa" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Stephan Gerosa".
|
|
Stephan Gerosa
domicilié à St. Gallen, de Schaffhausen Mandats actifs: Genossenschaft Arbeitsheim für Behinderte, Amriswil, Hilfsstiftung des Arbeitsheims Amriswil Connecté à: Ladina Maria Rhyn, Daniel Christen, Oliver Theo Dürig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Gerosa" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Gerosa".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Gerosa" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Gerosa".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stephan Gerosa
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stephan Gerosa
Recherche et développement
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Recherche et développement
Accompagnement social des personnes âgées et des personnes handicapées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Stephan Gerosa
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stephan Gerosa
Numéro de publication: HR02-1005816742, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PraxisPro AG, in Zwingen, CHE-373.381.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479929). Gemäss Erklärung vom 01.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Dr. Stephan, von Chiasso, in Läufelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerosa-Häusermann, Gabriela, von Chiasso, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilian, Dr. Leo, von Basel, in Gempen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Matthias, von Amsoldingen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Nisco, Patrizia, von Lenzburg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4114405, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Hausarztmedizin, in Basel, CHE-112.400.370, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707223).
Domizil neu:
c/o Dr. Andreas Zeller, Bläsiring 160, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudi, Dr. Peter, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Dr. Andreas, von Riehen, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerosa, Stephan, von Chiasso, in Läufelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3867401, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Dietisberg Verwaltungs - AG, in Sissach, CHE-114.652.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2605111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Dr. Stephan, von Chiasso, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Rudolf, von Wintersingen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Christoph, von Signau, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Philippe, von Füllinsdorf, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Stefan, von Pfäfers, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomet-Waibel, Andreas, von Diegten, in Diegten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Läufelfingen].