Christina Gerber
domicilié à Oberuzwil, de Huttwil Mandats actifs: Bildungszentrum Polybau Connecté à: Matthias Stephan Egli, Marcel Voyame, Nadja Diethelm et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christina Gerber" à jour.Vous suivez maintenant "Christina Gerber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christina Gerber" à jour.Vous suivez maintenant "Christina Gerber".
|
|
Christina Gerber
domicilié à Hallwil, de Herzogenbuchsee Mandats actifs: FunAct AG Connecté à: Reinhard Wildi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christina Gerber" à jour.Vous suivez maintenant "Christina Gerber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christina Gerber" à jour.Vous suivez maintenant "Christina Gerber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christina Gerber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christina Gerber
Autres ecoles secondaires
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Autres ecoles secondaires
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Personnes privées avec le nom Christina Gerber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christina Gerber
Numéro de publication: HR02-1005286114, Registre du commerce Argovie, (400)
FunAct AG, in Aarau, CHE-114.720.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036098).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggmann, Simone, von Uttwil, in Muhen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildi, Reinhard, von Schafisheim, in Hallwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Christina, von Herzogenbuchsee, in Hallwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3052085, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein Polybau, in Uzwil, CHE-115.088.398, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Jürg, von Fischenthal, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rolf, von Schwarzenburg, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Christina, genannt Cristina, von Huttwil, in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beuchat, Didier, von Haute-Sorne, in Vuadens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cettou, Sébastien, von Massongex, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duquesne, Daniel, von Bad Zurzach, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lepen, Marko, von Frauenfeld, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Rolf, von Rubigen, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walker, Marco, von Wassen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1087432, Registre du commerce Berne, (36)
Power-Club GmbH, bisher in Olten, Betrieb von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.1998, S. 7523).
Statutenänderung:
26.06.2003.
Sitz neu:
Lüscherz.
Domizil neu:
Seeboden 1, 2576 Lüscherz.
Zweck:
Betrieb von Restaurationsbetrieben. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
mit eingeschriebenem Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Christina, von Langnau im Emmental, in Trimbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [wie bisher];
Widmer, Patrick, von Heimiswil, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Lostorf].