Andrea Gentsch
domicilié à Unterstammheim, de Neunforn et Stammheim Mandats actifs: Walter Schwendimann AG Connecté à: Reto Gentsch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Gentsch" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Gentsch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Gentsch" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Gentsch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Gentsch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Gentsch
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Andrea Gentsch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Gentsch
Numéro de publication: HR02-1005549101, Registre du commerce Zurich, (20)
Büro für Erfrischung GmbH, in Winterthur, CHE-157.616.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch, Andreas, von Neunforn, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6043592, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 25, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'393 vom 07.02.2011. Walter Schwendimann AG, in Unterstammheim, CH-020.3.923.486-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 25, Publ. 6030420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch, Andrea, von Waltalingen und Neunforn, in Unterstammheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Unterstammheim].
Numéro de publication: 4256676, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Kranken-Mobilien-Magazin im Quartier Zürich-Oberstrass, in Zürich, CH-020.7.904.334-1, Bereitstellung, Unterhalt und Ausleihung von Mobilien und Hilfsmitteln aller Art für die Krankenpflege, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2006, S. 19, Publ. 3516184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solenthaler, Ursula, von Zürich, in Zürich, Quästor, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Martin, von Horgen, in Regensberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch, Andrea Max, von Neunforn, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Minoretti, Heidi, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurlinden, Anita, von Zofingen, in Zürich, Quästorin (nicht Mitglied), mit Einzelunterschrift.