Reto Stefan Gehrig
domicilié à Wil, de Kirchberg (SG) Mandats actifs: Gehrig Dienstleistung GmbH, Gehrig AG Generalunternehmung et plus Connecté à: René Benedikt Lenherr, Otto August Maria Gehrig, Christoph Gehrig-Stieger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Stefan Gehrig" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Stefan Gehrig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Stefan Gehrig" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Stefan Gehrig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Reto Stefan Gehrig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Reto Stefan Gehrig
Viabilisation de terrains
Bâtiments général
Associations religieuses, politiques ou laïques
Viabilisation de terrains
Bâtiments général
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Reto Stefan Gehrig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Reto Stefan Gehrig
Numéro de publication: 1505269, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hauseigentümerverband Wil SG Genossenschaft, in Wil SG, CHE-101.720.681, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498465).
Statutenänderung:
07.05.2014.
Rechtsform neu:
Verein.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.04.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 47'805.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'184.00 in einen Verein umgewandelt. Die Genossenschafter werden zu Mitgliedern im Verein.
Name neu:
Hauseigentümerverband Wil SG und Umgebung.
Zweck neu:
Wahrung und Förderung der Interessen der Haus- und Grundeigentümer sowie der Stockwerkeigentümer, insbesondere durch: Stellungnahme zu bestehenden und neuen Gesetzen und Verordnungen, die das Grundeigentum und das Privateigentum berühren;
Bekämpfung der Tendenz, das Grund- und Privateigentum in einseitiger, unbilliger und das allgemeine Wirtschaftsleben schädigender Weise zu belasten oder einzuschränken;
Einreichung von Gesuchen und Anträgen an die gesetzgebenden und vollziehenden Behörden;
Abhaltung von Vorträgen und Veranstaltungen;
Beratung der Verbandsmitglieder in allen Fragen, die das Haus-, Grund- oder Stockwerkeigentum betreffen, insbesondere durch Erteilung von Rechtsauskünften, Beratung in allgemeinen Versicherungsfragen, Regelung des Mietwesens, Behandlung von Steuerfragen sowie Perimeter-, Wasserzins-, Strassen-, Energie- und anderen Angelegenheiten;
Vermittlung von Wohnungen und anderen Miet- bzw. Pachtobjekten, Vermittlung bei Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Vermittlung von Kapital für Bereinigung von Finanzierungen, Verwaltung von Liegenschaften;
Herausgabe und Verkauf von Mietverträgen, Hausordnungen, Heizabrechnungsformularen und anderen einschlägigen Drucksachen sowie schiedsgerichtliche Erledigung von Streitigkeiten zwischen Hauseigentümern oder Vermietern und Mietern..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Haftung: ohne persönliche Haftbarkeit].Mittel neu: Mitgliederbeiträge, Sammlungen für bestimmte Zwecke, allfällige Gebühren, Vermögenserträge, Geschenke und andere Zuwendungen, Erlöse aus dem Verkauf von Druck- und immateriellen Erzeugnissen;
Einnahmen-Überschüsse bzw. Reingewinne eines allfälligen nicht selbständigen Sekretariates gemäss separater Rechnungsablage. [gestrichen: Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV )].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Furrer, Egon, von Bronschhofen (Wil SG), in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Marcel, von Signau, in Züberwangen (Zuzwil SG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mosimann, Marcel Jürg];
Heidelberger, Peter, von Hochfelden, in Wil SG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Samuel, von Kirchberg SG, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG];
Schubert, Manfred, von Wil SG, in Zuzwil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Philipp, von Altendorf, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehrig, Reto, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nadler, Barbara Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5693420, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gehrig Dienstleistung GmbH, in Wil SG, CH-320.4.055.324-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 11, Publ. 4324798). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Reto Stefan, von Kirchberg SG, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lenherr, René Benedikt, von Gams, in Gottlieben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG)].
Numéro de publication: 3582550, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gehrig AG Generalunternehmung, in Wil SG, CH-320.3.060.025-0, Neugrubenstrasse 28, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2006.
Zweck:
Erwerb, Entwicklung, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gehrig, Otto August, von Kirchberg SG, in Wuppenau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gehrig, Reto Stefan, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Christoph Urs, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebert Treuhand, in Wil SG, Revisionsstelle.