Virginie Gay
domicilié à Fully, de Sion Mandats actifs: LA VIE EN ROSE ASSOCIATION, ECIVA Sàrl Connecté à: Manuella Hachet, Stéphanie Maude Peipers Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Virginie Gay" à jour.Vous suivez maintenant "Virginie Gay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Virginie Gay" à jour.Vous suivez maintenant "Virginie Gay".
|
|
Virginie Gay
domicilié à Gimel, de Echichens Mandats actifs: Laiterie Fromagerie Kevin Gay Sàrl Connecté à: Kevin Gay Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Virginie Gay" à jour.Vous suivez maintenant "Virginie Gay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Virginie Gay" à jour.Vous suivez maintenant "Virginie Gay".
|
|
Virginie Gay
domicilié à Les Valettes, de Martigny Mandats actifs: Gérance CASA Sàrl Connecté à: Caroline Sarrasin Eugster Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Virginie Gay" à jour.Vous suivez maintenant "Virginie Gay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Virginie Gay" à jour.Vous suivez maintenant "Virginie Gay".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Virginie Gay
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Virginie Gay
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Production des comestibles
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Production des comestibles
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Virginie Gay
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Virginie Gay
Numéro de publication: HR02-1006087300, Registre du commerce Valais, (621)
Hôtel du Forum l'Olivier SA, à Martigny, CHE-103.028.811, société anonyme (No. FOSC 12 du 18.01.2023, Publ. 1005655628).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gay, Virginie, de Martigny, à Bovernier, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vallotton, Olivier Gérard, de Martigny, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005947986, Registre du commerce Valais, (621)
ECIVA Sàrl, précédemment à Morges, CHE-333.019.657, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 26.11.2018, Publ. 1004506113).
Modification des statuts:
21.12.2023.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
Rue Marais Champagne 20, 1926 Fully.
Nouveau but:
La société a pour but toutes prestations visant à: - évaluer, renforcer et déployer des forces et des valeurs en lien avec les besoins d'une entreprise ou d'un groupe déterminé;
- concevoir, présenter ou participer à des conférences, écrits, discussions, animations d'ateliers, enseignements, cours permettant la transmission de valeurs permettant le développement personnel, l'échange et la collaboration.
La société peut:
- exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
- créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
- participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
- accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Selon déclaration du 21.12.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernez (nom d'usage Belleux), Cécile, citoyenne française, à Morges, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Gay, Virginie, de Sion, à Fully, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005880066, Registre du commerce Valais, (621)
Gérance CASA Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-367.153.437, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066797).
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin Eugster, Caroline, de Bovernier, à Val de Bagnes, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Bagnes, associée et gérante, avec signature individuelle];
Gay, Virginie, de Martigny, à Bovernier, gérante, avec signature individuelle.