Jacques Gaudreault
domicilié à Basel, de Canada Mandats actifs: JJG pharma consulting GmbH in Liquidation, KarinJorga GmbH Connecté à: Karin Jorga, Werner Loisch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacques Gaudreault" à jour.Vous suivez maintenant "Jacques Gaudreault".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacques Gaudreault" à jour.Vous suivez maintenant "Jacques Gaudreault".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jacques Gaudreault
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jacques Gaudreault
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des etablissements généraux de santé
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Jacques Gaudreault
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jacques Gaudreault
Numéro de publication: HR02-1005789840, Registre du commerce Zoug, (170)
Elthera AG, bisher in Schlieren, CHE-210.870.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759650).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Domizilagentur GmbH, Baarerstrasse 43, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Dominik, von Zürich, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Bettina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudreault, Jacques, kanadischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Annette, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005626980, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
JJG pharma consulting GmbH, in Basel, CHE-165.502.017, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, S.0, Publ. 1500197).
Firma neu:
JJG pharma consulting GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(JJG pharma consulting Sàrl en liquidation) (JJG pharma consulting Sagl in liquidazione) (JJG pharma consulting Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaudreault, Jacques, kanadischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005111010, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kinarus AG, in Basel, CHE-496.256.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978878).
Statutenänderung:
18.02.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 511'323.20 [bisher: CHF 488'465.70].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 511'323.20 [bisher: CHF 488'465.70].
Aktien neu:
5'113'232 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'884'657 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaudreault, Jacques, kanadischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaekel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Merzhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.