Kilian Tobias Gasser
domicilié à Flüelen, de Isenthal Mandats actifs: gasserhuber GmbH, Drahtseilgenossenschaft Kipfen-Tristel Connecté à: Sandra Huber, Werner Karl Herger-Herger, Christoph Schillig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kilian Tobias Gasser" à jour.Vous suivez maintenant "Kilian Tobias Gasser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kilian Tobias Gasser" à jour.Vous suivez maintenant "Kilian Tobias Gasser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kilian Tobias Gasser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kilian Tobias Gasser
Services de publicité
Transport routier de personnes et marchandises
Services de publicité
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Kilian Tobias Gasser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kilian Tobias Gasser
Numéro de publication: HR02-1006118105, Registre du commerce Uri, (120)
gasserhuber GmbH, in Altdorf (UR), CHE-115.171.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073512).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Sitz neu:
Göschenen.
Domizil neu:
Unterdorf 51, 6487 Göschenen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Flüelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)];
Huber, Sandra, von Erstfeld, in Flüelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)].
Numéro de publication: HR02-1005073512, Registre du commerce Uri, (120)
Kilian Gasser Medienvermarktung GmbH, in Altdorf (UR), CHE-115.171.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, S.0, Publ. 1832717).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Firma neu:
gasserhuber GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeits- und Medienarbeit;
Herstellung, Verkauf und Vermarktung von Naturprodukten sowie die Durchführung von damit zusammenhängenden Schulungen;
das Erbringen von touristischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Huber, Sandra, von Erstfeld, in Altdorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004966775, Registre du commerce Uri, (120)
Drahtseilgenossenschaft Kipfen-Tristel, in Spiringen, CHE-100.486.583, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1698167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Peter, von Erstfeld, in Bürglen UR, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Felix, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Altdorf (UR), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Werner, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schillig, Christoph, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.