Eric Garnier
domicilié à Carouge, de France Mandats actifs: Bolzonello Garnier Sàrl Connecté à: Diana Bolzonello Garnier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Garnier" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Garnier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Garnier" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Garnier".
|
|
Éric Garnier
domicilié à Lima, de France Mandats actifs: Choba Choba AG Connecté à: Ivo Philipp Knüsel, Salome Noemi Kohli, Samuel Jean Bourin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Éric Garnier" à jour.Vous suivez maintenant "Éric Garnier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Éric Garnier" à jour.Vous suivez maintenant "Éric Garnier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Garnier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Garnier
Service concernant conseil PR
Production des comestibles
Service concernant conseil PR
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Eric Garnier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Garnier
Numéro de publication: HR02-1006088948, Registre du commerce Berne, (36)
Choba Choba AG, in Bern, CHE-160.867.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2024, Publ. 1005966692).
Statutenänderung:
19.06.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inauen, Christoph, von Appenzell, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garnier, Éric, französischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knüsel, Ivo Philipp, von Zug, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005851984, Registre du commerce Zoug, (170)
Fiduciaire Franco Suisse AG, in Cham, CHE-361.421.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772757).
Domizil neu:
Klostermatt 4, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garnier, Eric Michel, französischer Staatsangehöriger, in Reignier Esery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nagel, Marc, von Arth, in Hünenberg, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005704222, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Choba Choba Foundation, in Basel, CHE-484.925.957, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634580).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garnier, Eric Thierry Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Marseille (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mounard, Nicolas Jean Louis, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieger, Sebastian, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez-Martin, Lenny, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Inauen, Christoph, von Appenzell, in Köniz, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].