Martin Gamma
domicilié à Solothurn, de Altdorf (UR) Mandats actifs: Martin Gamma Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Gamma" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Gamma".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Gamma" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Gamma".
|
|
Martin Gamma
domicilié à Stans, de Luzern et Wassen Mandats actifs: Martin Gamma EDV Technik & Beratung Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Gamma" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Gamma".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Gamma" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Gamma".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Gamma
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Gamma
Fabrication des bijoux et des produits similaires
Fourniture de services informatiques
Fabrication des bijoux et des produits similaires
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Martin Gamma
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Gamma
Numéro de publication: HR02-1005229701, Registre du commerce Zurich, (20)
Gamma Care GmbH, bisher in Alberswil, CHE-474.407.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723361).
Statutenänderung:
16.06.2021.
Sitz neu:
Neerach.
Domizil neu:
Hänkelbodenstrasse 3, 8173 Neerach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamma, Martina, von Göschenen, in Neerach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Alberswil].
Numéro de publication: HR01-1004723361, Registre du commerce Lucerne, (100)
Gamma Care GmbH, in Alberswil, CHE-474.407.939, Unterfeldstrasse 5, 6248 Alberswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.09.2019.
Zweck:
Erbringung von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen aller Art im Gesundheitsbereich sowie Beratung und Coaching auf diesem Gebiet;
Erbringung von Dienstleistungen im Pferdesport, in der Betreuung und Gesundheitsbehandlung von Pferden und der Erbringung von Reitstunden;
Beteiligungen;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 13.09.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gamma, Martina, von Göschenen, in Alberswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gamma, Josef, von Göschenen, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004550738, Registre du commerce Berne, (36)
Roth Gerüste AG, in Frauenkappelen, CHE-329.403.509, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332449).
Hauptsitz in:
Obergerlafingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Martin, von Wassen, in Wabern (Köniz), stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.