Prof. Dr. Beat Gähwiler
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Stiftung Pro Calima Connecté à: Warwick Michael Bray, Ute Müller, Felix Kubli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. Beat Gähwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. Beat Gähwiler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. Beat Gähwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. Beat Gähwiler".
|
|
Beat Gähwiler
domicilié à Bronschhofen, de Kirchberg (SG) Mandats actifs: ON ICT GmbH Connecté à: Gian-Paolo Cortesi, Peter Christian Neuner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Gähwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Gähwiler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Gähwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Gähwiler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Gähwiler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Gähwiler
Recherche et développement
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Recherche et développement
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Personnes privées avec le nom Beat Gähwiler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Gähwiler
Numéro de publication: HR02-1004955202, Registre du commerce Zurich, (20)
Betty und David Koetser Stiftung für Hirnforschung, in Zürich, CHE-110.395.019, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Beat, von Rickenbach TG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnert, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jessberger, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Emanuela Elisabeth Sophia, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3147545, Registre du commerce Argovie, (400)
ITXMS GmbH, in Villmergen, CHE-346.257.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2707687).
Firma neu:
ITXMS GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Proamer, Pascal, von Zürich, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Beatrice, von Dulliken, in Villmergen, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2707687, Registre du commerce Argovie, (400)
ITXMS GmbH, in Villmergen, CHE-346.257.404, Brühlgasse 6, 5612 Villmergen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2016.
Zweck:
Erbringung von EDV- und IT-Dienstleistungen aller Art, Forschung, Erstellung, Entwicklung, Automatisierung, Produktion und Verkauf im Hard- und Software-Bereich;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 23.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gähwiler, Beatrice, von Dulliken, in Villmergen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Proamer, Pascal, von Zürich, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.