Arif Furat
domicilié à Horgen, de Zürich Mandats actifs: Properties Group GmbH Connecté à: Boban Rajkovic, Ali Furat Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Arif Furat" à jour.Vous suivez maintenant "Arif Furat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Arif Furat" à jour.Vous suivez maintenant "Arif Furat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Arif Furat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Arif Furat
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Arif Furat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Arif Furat
Numéro de publication: HR02-1005326653, Registre du commerce Zurich, (20)
Properties Group GmbH, in Zürich, CHE-145.018.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653188).
Statutenänderung:
20.09.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung, Vermietung, Verwaltung und Überbauung von Grundstücken und Liegenschaften die Ausführung von Generalunternehmeraufträgen sowie Betrieb eines Heizungs- und Sanitärgeschäftes. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furat, Arif, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rajkovic, Boban, von Kilchberg (ZH), in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Furat, Ali, von Zürich, in Horgen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004653188, Registre du commerce Zurich, (20)
bauguru gmbh, in Zürich, CHE-145.018.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4448968).
Statutenänderung:
21.05.2019.
Firma neu:
Properties Group GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Properties Group LLC) (Properties Group SARL) (Properties Group SAGL).
Domizil neu:
Dorfstrasse 49, 8037 Zürich.
Zweck neu:
Immobilien-Treuhandfirma: Angebot einer möglichst umfassenden Palette an Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor;
Verwaltung, Verpachtung und Vermittlung sowie Beratung bei Erwerb, Überbauung und Veräusserung von Liegenschaften aller Art, mit Einschluss von Stockwerkeigentum. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erbil, Mustafa Bora, von Zürich, in Oberweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furat, Arif, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004591457, Registre du commerce Zurich, (20)
Haarkunft Swiss GmbH, in Zürich, CHE-350.634.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furat, Arif, von Zürich, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahbaz, Hamza, von Köniz, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].