Hanspeter Fuhrer
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Krokop-Stiftung Connecté à: Bruno Sutter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Fuhrer" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Fuhrer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Fuhrer" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Fuhrer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hanspeter Fuhrer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hanspeter Fuhrer
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Personnes privées avec le nom Hanspeter Fuhrer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hanspeter Fuhrer
Numéro de publication: HR02-1004873190, Registre du commerce Zurich, (20)
Krokop-Stiftung, in Zürich, CHE-110.403.469, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, S.0, Publ. 3062619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Beatrice, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Bruno, von Appenzell, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer, Hanspeter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004864319, Registre du commerce Zurich, (20)
G+U Garten und Umbau GmbH, in Greifensee, CHE-451.360.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, S.0, Publ. 1941929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Greifensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hediger, Beat, von Greifensee, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Jörg, von Langnau im Emmental, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1941929, Registre du commerce Zurich, (20)
G+U Garten und Umbau GmbH, in Greifensee, CHE-451.360.416, c/o Beat Hediger, Am Pfisterhölzli 6, 8606 Greifensee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Planung und Realisierung von Gartenanlagen, Unterhalt und Landschaftspflege jeglicher Art sowie Kundenmaurer- und Tiefbauarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hediger, Beat, von Greifensee, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuhrer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Greifensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.