Werner Friedrich
domicilié à Gwatt (Thun), de Neuenegg Mandats actifs: Werner Friedrich Consulting GmbH, Christalin Restaurant GmbH Connecté à: Brigitta Friedrich-Maier, Marco Friedrich Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Friedrich" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Friedrich".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Friedrich" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Friedrich".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Friedrich
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Friedrich
Service concernant conseil aux entreprises
Administration des restaurants
Service concernant conseil aux entreprises
Administration des restaurants
Personnes privées avec le nom Werner Friedrich
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Friedrich
Numéro de publication: 4076615, Registre du commerce Berne, (36)
Benacus Vinothek AG, in Unterseen, CHE-110.160.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1704361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhauser, Franz, von Kirchberg (SG), in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Grosshöchstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Oberarth (Arth), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Werner, von Neuenegg, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, René Ulrich, von Beggingen, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3121447, Registre du commerce Argovie, (400)
Jakob Fehlmann-Stiftung, in Bözberg, CHE-110.620.989, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Werner, von Eggiwil, in Bözberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Ernst, von Eggiwil, in Bözberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Werner, von Seeberg, in Bözberg, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Andrea , von Walenstadt, in Mönthal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Sabina , von Gipf-Oberfrick, in Mönthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller , Simon , von Bözberg, in Mönthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1771485, Registre du commerce Berne, (36)
Werner Friedrich Consulting GmbH, in Thun, CHE-105.580.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 4, Publ. 4189820).
Statutenänderung:
22.08.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Beratung und Coaching von Unternehmungen und Organisationen im Tourismus, in der Hotellerie und Restauration im In- und Ausland, Betrieb und Management von Gastronomie- und Hotelunternehmungen, Schulung von Unternehmern und deren Kader sowie das Erbringen sämtlicher mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen;
sie kann Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen..
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Werner, von Neuenegg, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].