Margarete Friebe
domicilié à Adligenswil, de Allemagne Mandats actifs: Alpha-Institut Margarete Friebe, MARGARETE FRIEBE FRIEDENSSTIFTUNG Connecté à: Anita Läubli, Guido Bussmann, Thomas Erich Michel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margarete Friebe" à jour.Vous suivez maintenant "Margarete Friebe".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margarete Friebe" à jour.Vous suivez maintenant "Margarete Friebe".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Margarete Friebe
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Margarete Friebe
Exploitation des etablissements généraux de santé
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements généraux de santé
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Margarete Friebe
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Margarete Friebe
Numéro de publication: 4725818, Registre du commerce Lucerne, (100)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, in Adligenswil, CH-020.7.000.994-0, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2006, S. 9, Publ. 3281788). Reglement vom 10.10.2008. [gestrichen: Reglement vom 25.05.2003].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friebe, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bussmann, Guido, von Laupersdorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Meyer, Rolf, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens (CH-100.3.004.593-1), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1140180, Registre du commerce Lucerne, (100)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, bisher in Zürich.
Die Stiftung verfolgt als Dach einer globalen Bewegung folgende Ziele:
Förderung eines hohen ethischen Denkens und Handelns zum Wohl des Einzelnen, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2002, S. 15, Publ. 652348).
Urkundenänderung:
7.07.2003.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
c/o Margarete Friebe, Baldismoosstrasse 44, 6043 Adligenswil.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt als Dach einer globalen Bewegung folgende Ziele: Förderung eines hohen ethischen Denkens und Handelns zum Wohl des Einzelnen, der Mitmenschen und der Natur, Förderung einer tiefgreifenden Bewusstseins-Bildung, die höhere, ideelle Werte als stabilisierenden Ausgleich zu den notwendigen äusseren Werten beinhaltet, Förderung einer weltweiten Ausbildung für Eltern, Lehrkräfte, Mediziner, Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler - für alle weiteren interessierten Personen - auf der Basis der philosophischen Geisteswissenschaft und tiefenpsychologischer Erkenntnisse als integrierender Bestandteil einer ganzheitlichen Lebensgestaltung.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Reglement vom 25.05.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Karl, von Zürich und Welschenrohr, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hobor, Thomas, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friebe, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rogger, Moritz, von Luzern, in Langnau am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jetzer, Erich, von Uster, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 621082, Registre du commerce Zurich, (20)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, in Zürich, Strehlgasse 13, 8001 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
13.08.2002.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt als Dach einer globalen Bewegung folgende Ziele: Förderung eines hohen ethischen Denkens und Handelns zum Wohl des Einzelnen, der Mitmenschen und der Natur, Förderung einer tiefgreifenden Bewusstseins-Bildung, die höhere, ideelle Werte als stabilisierenden Ausgleich zu den notwendigen äusseren Werten beinhaltet, Förderung einer weltweiten Ausbildung für Eltern, Lehrkräfte, Mediziner, Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler - für alle weiteren interessierten Personen - auf der Basis der philosophischen Geisteswissenschaft und tiefenpsychologischer Erkenntnisse als integrierender Bestandteil einer ganzheitlichen Lebensgestaltung.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Allemann, Karl, von Zürich und Welschenrohr, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hobor, Thomas, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Friebe, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.