Matthias Fricker
domicilié à Landquart, de Kienberg Mandats actifs: Fricker Füllemann Rechtsanwälte GmbH Connecté à: Fabian Füllemann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias Fricker" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias Fricker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias Fricker" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias Fricker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Matthias Fricker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Matthias Fricker
Office de notaire et avocat
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Matthias Fricker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Matthias Fricker
Numéro de publication: HR02-1005715704, Registre du commerce Argovie, (400)
Schöck Bauteile AG, in Aarau, CHE-107.953.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Matthias, von Frick, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005698372, Registre du commerce Zurich, (20)
KDNC Network Consulting GmbH, bisher in Zug, CHE-469.924.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523970).
Statutenänderung:
16.02.2023.
Firma neu:
KDNC Network Consulting GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Fricker Füllemann Rechtsanwälte GmbH, Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Susanne, von Zürich, in Glarus Nord, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koschubat, Doreen, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005529384, Registre du commerce Argovie, (400)
Sportpark Bünzmatt AG, in Wohlen (AG), CHE-166.696.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz, Patrick, von Sigriswil, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Matthias, von Frick, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauslin, Matthias, von Muttenz, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christian, von Hergiswil bei Willisau, in Wangen bei Olten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Tobias, von Au (SG), in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Michèle, von Waltenschwil, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Nadja, von Thunstetten, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Fabian, von Birmenstorf (AG), in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien.