Gregor Lukas Frei
domicilié à Luzern, de Zurzach Mandats actifs: hiddenframe GmbH Connecté à: Joël-Andreas Glatz, Stefan Eichenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gregor Lukas Frei" à jour.Vous suivez maintenant "Gregor Lukas Frei".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gregor Lukas Frei" à jour.Vous suivez maintenant "Gregor Lukas Frei".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gregor Lukas Frei
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gregor Lukas Frei
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Personnes privées avec le nom Gregor Lukas Frei
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gregor Lukas Frei
Numéro de publication: HR02-1005403770, Registre du commerce Argovie, (400)
Baugenossenschaft "Alte Spinnerei" Rupperswil, in Rupperswil, CHE-104.379.035, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4421559). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Lukas, von Zurzach, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rietheim].
Numéro de publication: HR02-1005069069, Registre du commerce Argovie, (400)
Metallbau Lukas Frei AG, in Rupperswil, CHE-101.027.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3533335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Lukas, von Rietheim, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Metallbau Lukas Frei AG, in Rupperswil, Obermatt 1D, 5102 Rupperswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.5.1996.
Zweck:
Stahl- und Metallbau sowie Ausführung allgemeiner Schlosserarbeiten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern.
Aktienkapital:
Fr.150000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.150000.
Aktien:
1500 Namenaktien zu Fr.100.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die im Handelsregister eingetragene Einzelfirma "Keller Metallbau Inh. Lukas Frei", in Lenzburg, mit Aktiven von Fr.866555.70 und Passiven von Fr.196055.65, gemäss Bilanz per 31.12.1995, wofür 1500 voll liberierte Namenaktien zu Fr.100 ausgegeben und Fr.520500.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Frei, Lukas, von Rietheim, in Rupperswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei, Luzia, von Rietheim, in Rupperswil, mit Einzelunterschrift;
Schudel, Gertrud, von Beggingen, in Staufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paumann, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Visita Revisions AG, in Wettingen, Revisionsstelle.