Simon Franzen
domicilié à Bitsch, de Bettmeralp Mandats actifs: Raiffeisenbank Aletsch-Goms Genossenschaft Connecté à: Romeo Borter, Michaela Julier Pfaffen, Urs Felix Imwinkelried et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Franzen" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Franzen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Franzen" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Franzen".
|
|
Simon Franzen
domicilié à Sion, de Bettmeralp Mandats actifs: Landup Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Franzen" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Franzen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Simon Franzen" à jour.Vous suivez maintenant "Simon Franzen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Simon Franzen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Simon Franzen
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fourniture de services informatiques
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Simon Franzen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Simon Franzen
Numéro de publication: HR02-1006106702, Registre du commerce Valais, (626)
Landup Sàrl, à Vétroz, CHE-295.379.377, société à responsabilité limitée (No. FOSC 189 du 29.09.2020, Publ. 1004988555).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Papilloud, Mathias, de Vétroz, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Centre valaisan de perfectionnement continu (CVPC), association non inscrite au registre du commerce, à Sion, associée, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Franzen, Simon, de Bettmeralp, à Sion, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005251640, Registre du commerce Valais, (600)
Raiffeisenbank Aletsch-Goms Genossenschaft, in Goms, CHE-105.757.571, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005113635).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Weitere Adressen:
Furkastrasse 743, 3985 Münster VS [bisher: Furkastrasse 48, 3985 Münster VS]. Bellwalderstrasse 460, 3997 Bellwald [bisher: Dorf, 3997 Bellwald]. Dorfstrasse 133, 3993 Grengiols [bisher: Dorfplatz 13, 3993 Grengiols]. Hauptstrasse 105, 3992 Bettmeralp [bisher: Chalet Raiffeisen, 3992 Bettmeralp]. Hengert 31, 3995 Ernen [bisher: Dorfplatz, 3995 Ernen]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Lothar, von Naters, in Mörel (Bettmeralp), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julier Pfaffen, Michaela, von Varen, in Ausserbinn, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imoberdorf, Roberto, von Obergoms, in Geschinen (Goms), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hamburger, Josef Benjamin, von Lugano, in Rengg (Entlebuch), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzen, Simon, von Bettmeralp, in Bitsch, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters].
Numéro de publication: HR02-1005113635, Registre du commerce Valais, (600)
Raiffeisenbank Aletsch-Goms Genossenschaft, in Goms, CHE-105.757.571, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629910).
Domizil neu:
Furkastrasse 469, 3998 Reckingen VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Marco, von Bellwald, in Bitsch, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzen, Simon, von Bettmeralp, in Naters, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].