Domenico Forte
domicilié à Gebenstorf, de Italie Mandats actifs: FFM GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenico Forte" à jour.Vous suivez maintenant "Domenico Forte".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenico Forte" à jour.Vous suivez maintenant "Domenico Forte".
|
|
Domenico Forte
domicilié à Bernex, de Bernex Mandats actifs: BUSINESS EXPERT (SUISSE) SA Connecté à: Graziano Forte, Angela Frongillo Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenico Forte" à jour.Vous suivez maintenant "Domenico Forte".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenico Forte" à jour.Vous suivez maintenant "Domenico Forte".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Domenico Forte
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Domenico Forte
Exploiter des etablissement de restauration
Autres activités libérales
Exploiter des etablissement de restauration
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Domenico Forte
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Domenico Forte
Numéro de publication: HR02-1005860367, Registre du commerce Argovie, (400)
FFM GmbH, in Baden, CHE-328.000.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forte, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forte, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005847877, Registre du commerce Argovie, (400)
FFM GmbH, in Baden, CHE-328.000.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, S.0, Publ. 1896021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forte, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forte, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forte, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 1896021, Registre du commerce Argovie, (400)
FFM GmbH, in Baden, CHE-328.000.540, Bäderstrasse 17 a, 5400 Baden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2014.
Zweck:
Führung eines Gastgewerbebetriebes;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.12.2014 und Inventarliste vom 12.12.2014 ein Fahrzeug sowie Einrichtungsgegenstände, wofür 10 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'217.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 15.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Forte, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forte, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Gebenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Forte, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.