Dr. Jürg Fritz Forster
domicilié à Zollikon, de Zürich Mandats actifs: foodward in Liquidation, foodward AG et plus Connecté à: Thomas Bratschi, Alban Muret, Patrick Marius Honauer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Jürg Fritz Forster" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Jürg Fritz Forster".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Jürg Fritz Forster" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Jürg Fritz Forster".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Fritz Forster
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Fritz Forster
Associations religieuses, politiques ou laïques
Recherche et développement
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Services fiduciaires
Exploitation des autres institutions financières
Associations religieuses, politiques ou laïques
Recherche et développement
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Services fiduciaires
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Jürg Fritz Forster
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Fritz Forster
Numéro de publication: HR02-1005884532, Registre du commerce Thurgovie, (440)
kilo+gramm ag, in Tägerwilen, CHE-210.798.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752917).
Firma neu:
kilo+gramm ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baiker, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forster, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winiger, Stefan, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Hans Peter, von Birwinken, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bär, Yvonne, von Trasadingen, in Salenstein, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005829519, Registre du commerce Zurich, (20)
foodward AG, in Zürich, CHE-472.817.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2022, Publ. 1005538872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bratschi, Thomas, von Safnern, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Forster, Jürg Fritz, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lötscher, Markus Johannes, von Entlebuch, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005766991, Registre du commerce Zurich, (20)
foodward, in Zürich, CHE-187.053.714, Verein (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005738996).
Statutenänderung:
23.05.2023.
Name neu:
foodward in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bratschi, Thomas, von Safnern, in Wädenswil, Co-Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Forster, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Co-Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].