Hans-Peter Forrer
domicilié à Frümsen, de Grabs Mandats actifs: Innovations-Center, Hans-Peter Forrer Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Forrer" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Forrer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Forrer" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Forrer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Peter Forrer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Peter Forrer
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Hans-Peter Forrer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Peter Forrer
Numéro de publication: 5573572, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Neckertal, CH-320.5.041.557-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 14, Publ. 5041972).
Firma neu:
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Hemberg, in Brunnadern (Neckertal), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiederkehr, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bleiker, Anna Agnes genannt Anny, von Neckertal und Unterschächen, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carigiet, Carlo, von Breil/Brigels, in Oberhelfenschwil, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5041972, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Brunnadern, CH-320.5.041.557-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 18, Publ. 4270392).
Sitz neu:
Neckertal. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Hemberg, in Brunnadern (Neckertal), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern];
Bleiker, Anna Agnes genannt Anny, von Neckertal und Unterschächen, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Peterzell, in Brunnadern];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern].
Numéro de publication: 2603698, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Brunnadern, CH-320.5.041.557-6, In gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum vermitteln, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation entziehen, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 26.02.2003, S. 11, Publ. 879902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilligardt, Hans Reiner, von Degersheim, in Mogelsberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Looser-Bachmann, Ruth, von Ebnat-Kappel, in Brunnadern, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.