Christoph Flückiger
domicilié à Martigny, de Auswil Mandats actifs: Garage Central Fribourg SA en liquidation, Flückimmo SA Connecté à: Frédérique Flückiger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Flückiger" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Flückiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Flückiger" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Flückiger".
|
|
Christoph Flückiger
domicilié à Zofingen, de Rohrbachgraben Mandats actifs: Flückiger Beteiligungen AG, Flückiger AG Connecté à: Dario Flückiger, Tiziana Flückiger-Fregnan, Ivano Flückiger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Flückiger" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Flückiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Flückiger" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Flückiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Flückiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Flückiger
Commerce et réparation des automobiles et motos
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Commerce et réparation des automobiles et motos
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Christoph Flückiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Flückiger
Numéro de publication: HR02-1005206511, Registre du commerce Zurich, (20)
Studio Arte Flückiger AG, in Zürich, CHE-108.161.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750026).
Statutenänderung:
30.04.2021. 26.05.2021.
Firma neu:
Studio Arte AG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger-Weber, Beatrix, von Rohrbachgraben und Wettswil am Albis, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Christoph Markus, von Rohrbachgraben, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bickel, Brigitta, von Donneloye, in Horgen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004908767, Registre du commerce Valais, (621)
Flückimmo SA, à Saxon, CHE-165.545.759, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2016, Publ. 2721847).
Modification des statuts:
29.05.2020.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Pré Borvey 8, 1920 Martigny.
Inscription ou modification de personne(s):
Flückiger, Christoph, de Auswil, à Zug, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Saxon].
Numéro de publication: 4129041, Registre du commerce Argovie, (400)
Flückiger Beteiligungen AG, in Zofingen, CHE-367.157.493, Berghaldenstrasse 23, 4800 Zofingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2018.
Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 9'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 09.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Flückiger, Christoph, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Tiziana, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Dario, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Ivano, von Rohrbachgraben, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.