Irene Flaks Radde
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Toscana mia GmbH, Casa mia Liegenschaften AG Connecté à: Fabian Markun, Fabian Markun, Stefan Markun Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Irene Flaks Radde" à jour.Vous suivez maintenant "Irene Flaks Radde".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Irene Flaks Radde" à jour.Vous suivez maintenant "Irene Flaks Radde".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Irene Flaks Radde
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Irene Flaks Radde
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Irene Flaks Radde
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Irene Flaks Radde
Numéro de publication: HR02-1005859779, Registre du commerce Zurich, (20)
Toscana mia GmbH, in Zürich, CHE-105.121.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, S.0, Publ. 2270449).
Statutenänderung:
09.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Mietobjekten sowie die Beratung von Kaufinteressenten bezüglich Immobilien in der Toscana. Im Weiteren kann die Gesellschaft Waren importieren und exportieren sowie Kurse, Retreats, Seminare und Schulungen anbieten sowie Events und Reisen durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Toscana mia (Inhaberin Irène Flaks), in Herrliberg, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz per 31.03.1999 zum Preise von höchstens CHF 50'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dishy, Diane, von Neckertal, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flaks Radde, Irene, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Markun, Fabian Nicolai, von Neckertal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004857018, Registre du commerce Zurich, (20)
Casa mia Liegenschaften AG, in Zürich, CHE-445.895.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, S.0, Publ. 7220512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flaks Radde, Irene, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Markun, Fabian, von Neckertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Markun, Stefan, von Neckertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7220512, Registre du commerce Zurich, (20)
Casa mia Liegenschaften AG, in Zürich, CH-020.3.037.296-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6443242).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flaks Radde, Irene, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Flaks, Irène, von Neckertal].