Philipp Fisler
domicilié à Fislisbach, de Grüningen Mandats actifs: Siemens Industry Software GmbH Connecté à: Jasmina Kostic, Christopher-Alexander Unkauf, Sibylle Minassian et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Fisler" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Fisler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Fisler" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Fisler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philipp Fisler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philipp Fisler
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Philipp Fisler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philipp Fisler
Numéro de publication: 2139501, Registre du commerce Zurich, (20)
Siemens Industry Software AG, in Zürich, CHE-106.836.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisler, Philipp, von Grüningen, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1343797, Registre du commerce Zurich, (20)
ROTRING DATA AG, in Dietikon, CHE-105.322.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 931067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisler, Philipp, von Grüningen, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG].
Numéro de publication: 931067, Registre du commerce Zurich, (20)
rotring data AG, in Dietikon, CH-020.3.022.639-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6567990).
Statutenänderung:
08.05.2013.
Firma neu:
ROTRING DATA AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Beratung, Consulting, Generalunternehmung und Systembetreuung von IT-Projekten hauptsächlich in den Bereichen CAE/CAD/EDM/PDM mit gesamtheitlichem Produkte- und Dienstleistungsangebot, sowie den Handel mit Hard- und Softwareprodukten. Im weiteren umfasst der Zweck alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen;
namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Rolf, von Berikon, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Othmar, von Kriens, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Walter, von Bowil, in Dällikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Karin, von Worb, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Fisler, Philipp, von Grüningen, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederhauser, Pascal, von Bowil, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.