Bejtush Fetija
domicilié à Worben, de Aarberg Mandats actifs: Rozafa Commerce Sàrl, BB Finanzen AG Connecté à: Afrim Gashi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bejtush Fetija" à jour.Vous suivez maintenant "Bejtush Fetija".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bejtush Fetija" à jour.Vous suivez maintenant "Bejtush Fetija".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bejtush Fetija
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bejtush Fetija
Commerce de produits alimentaires
Services fiduciaires
Commerce de produits alimentaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Bejtush Fetija
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bejtush Fetija
Numéro de publication: HR01-1005987585, Registre du commerce Berne, (36)
Rozafa Commerce Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-487.057.576, Mettlenweg 42, 2504 Biel/Bienne, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.03.2024.
But:
La société a pour but l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat et la vente de toutes sortes de marchandises, en particulier dans le segment alimentaire et boissons alcoolisées et de tous les services qui y sont directement ou indirectement liés. La société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit ou courrier électronique. Selon déclaration du 23.02.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gashi, Afrim, ressortissant kosovar, à Biel/Bienne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Fetija, Bejtush, de Aarberg, à Worben, associé, sans droit de signature, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005687819, Registre du commerce Berne, (36)
BB Finanzen AG, in Worben, CHE-326.739.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jusufi, Blerim, von Münchenbuchsee, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetija, Bejtush, von Aarberg, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005080351, Registre du commerce Zurich, (20)
BB Finanzen AG, in Küsnacht (ZH), CHE-326.739.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004551645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetija, Bejtush, von Aarberg, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Studen (BE)];
Jusufi, Blerim, von Münchenbuchsee, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenbuchsee].